학력
서울대학교 의과대학 졸업(1985.3.1 - 1991.2.26)
서울대학교 대학원 석사(1999.3.1 - 2001.2.26)
서울대학교 대학원 박사(2001.3.1 - 2003.2.26)
경력
서울대학교병원 외과 전공의(1995.5.1 - 1999.2.28)
서울대학교병원 외과 대장항문분야 전임의(1999.3.1 - 2000.5.23)
서울대학교병원 외과 촉탁교수(2000.5.24 - 2002.4.30)
서울대학교병원운영 서울특별시립 보라매병원 외과 전담의사(2002.7.1 - 2004.11.9)
서울대학교 보라매병원 외과 교수(2004.11.10 - 현재)
피츠버그대학교 의과대학 면역학교실(2007.12 - 2009. 6)
보라매병원 교육연구실 임상시험담당(2010.4 - 2012.1)
보라매병원 외과 과장(2014.9 ~ 2020.8)
학회활동
대한외과학회 정회원
대한대장항문학회 평생회원
복강경대장수술연구회 회원
대한면역학회 정회원